Resultado da Busca
António José de Ávila GCNSC • ComNSC (Horta, Ilha do Faial, Açores, 8 de março de 1807 — Lisboa, 3 de maio de 1881), 1.º conde de Ávila, 1.º marquês de Ávila e 1.º duque de Ávila e Bolama, foi um político conservador do tempo da Monarquia Constitucional em Portugal.
António José de Ávila, 1st Duke of Ávila and Bolama. António José de Ávila (8 March 1807 – 3 May 1881) was a Portuguese politician, minister of the kingdom, mayor of the city of Horta, on the island of Faial, in the Azores, Civil Governor of the same, Peer-of-the-Realm, Minister of State, and later Ambassador to Spain.
20 de set. de 2024 · António José de Ávila GCNSC • ComNSC (Horta, Ilha do Faial, Açores, 8 de março de 1807 — Lisboa, 3 de maio de 1881), 1.º conde de Ávila, 1.º marquês de Ávila e 1.º duque de Ávila e Bolama, foi um político conservador do tempo da Monarquia Constitucional em Portugal.
António José de Ávila assume a presidência do Conselho por três vezes e, em 1872, o então Marquês de Ávila e Bolama é nomeado Presidente da Câmara dos Pares, cargo que representa o auge da sua carreira parlamentar. Recebeu o título de Duque em 1878.
29 de abr. de 2022 · António José de Ávila nasceu na então vila da Horta, na ilha do Faial, a 8 de março de 1807, e faleceu a 3 de maio de 1881. Era filho de Manuel José de Ávila e de Prudência Joaquina Cândida da Costa. Casou em 1850, com Emília Hegnauer, filha de Segismundo Hegnauer e de Cecília Hegnauer.
- March 08, 1807
- May 03, 1881 (74)
- Horta, Faial, Azores, Portugal
- Eduardo Cardoso Mascarenhas de L...
António José de Ávila, 1.º conde de Ávila, 1.º marquês e 1.º duque de Ávila e Bolama. Em Sousa FD, Pereira CM, editores, Os Primeiros-Ministros de Portugal: 1820-2020. 1 ed. Vol. 1. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda. 2021
António José de Ávila GCNSC • ComNSC, 1.º conde de Ávila, 1.º marquês de Ávila e 1.º duque de Ávila e Bolama, foi um político conservador do tempo da Monarquia Constitucional em Portugal. Entre outras funções, foi ministro das Finanças e, por três vezes, Presidente do Conselho de Ministros.